Entreprise : C&M ALES - SIREN 819 862 186
Identité
Dénomination
C&M ALES
SIREN (siège)
819 862 186
Date d'immatriculation au RNE
21/04/2016
Début d’activité
11/03/2016
Date de fin de la personne morale
20/04/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Vente et distribution de produits liquides et solides sucrés et de tous biens et services relatifs. Exploitation de licence de marques un but de distribution par tous moyens, de produits liquides et solides sucrés.
Code APE
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
152 AV DES FRERES LUMIERE 30100 ALES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
C.C INTERMARCHE LES ALLEMANDES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHERUBIN DOMINIQUE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Commune de résidence
Alès
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/03/2016
Siret
81986218600015
Code APE
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Vente et distribution de produits liquides et solides sucrés et de tous biens et services relatifs. Exploitation de licence de marques un but de distribution par tous moyens, de produits liquides et solides sucrés.
Adresse
152 AV DES FRERES LUMIERE
30100 , ALES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
C.C INTERMARCHE LES ALLEMANDES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F20/025760
Date d'ajout
07/10/2020
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 07/10/2020 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/011266
Date d'ajout
01/08/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 01/08/2018 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELARLU SPAGNOLO STEPHAN 285 rue Gilles Roberval Parc Kennedy Bâtiment C1-Cs 52030 30915 Nîmes
Numéro d'observation
F18/007823
Date d'ajout
30/05/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 30/05/2018 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARLU SPAGNOLO STEPHAN 285 rue Gilles Roberval Parc Kennedy Bâtiment C1-Cs 52030 30915 Nîmes. . Date de cessation des paiements : 30/11/2016
Numéro d'observation
F17/014938
Date d'ajout
26/09/2017
Description
Modification relative aux dirigeants FOURNIER Julien Daniel nom d'usage : FOURNIER Julien n'est plus président CHERUBIN Dominique nom d'usage : CHERUBIN Dominique devient président à compter du 29/06/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).