Entreprise : THE DUGOUT - SIREN 819 762 451
Identité
(Entreprise radiée le 07/09/2021)
Dénomination
THE DUGOUT
SIREN (siège)
819 762 451
Date d'immatriculation au RNE
19/04/2016
Date de fin de la personne morale
18/04/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
70000 EUR
Adresse du siège
30 GRANDE RUE 77580 VILLIERS-SUR-MORIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Gillon NATHALIE , MONIQUE , MARIE-JOSEPHE
Nom d'usage
Libert
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
Villiers Sur Morin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/09/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/04/2016
Siret
81976245100014
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
30 GRANDE RUE
77580 , VILLIERS-SUR-MORIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/09/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/06/2017
Siret
81976245100022
Enseigne
THE DUGOUT
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Restauration, practice de baseball, commerce d'articles de sport, débit de boissons.
Adresse
AV avenue Joffre
77450 , Esbly - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
07/09/2021
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
07/09/2021
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 06/09/2021
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
14/01/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 13/01/2020 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2019J311, désigne liquidateur SCP Philippe Angel-Denis Hazane mission conduite par Maître Angel 49-51 avenue du Président Allende 77100 MEAUX, .
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
19/11/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 18/11/2019 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 27 novembre 2019, soit jusqu'au 27 mai 2020
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
27/05/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé en date du 27/05/2019 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2019J311 date de cessation des paiements le 28/11/2017, et a désigné juge commissaire : Monsieur Jean Marc BANQUET D'ORX, administrateur(s) : Selarl Ph. CONTANT - B. CARDON - A. BORTOLUS, mission conduite par Maître CARDON 8 Rue des Cordeliers 77100 MEAUX, avec pour mission : d'assister, mandataire(s) judiciaire(s) : SCP Philippe Angel-Denis Hazane mission conduite par Maître Angel 49-51 avenue du Président Allende 77100 MEAUX, et a ouvert une période d'observation expirant le 27/11/2019, les déclarations des créances sont à déposer au(x) mandataire(s) judiciaire(s) dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).