Entreprise : YOGOWO - SIREN 819 680 455
Identité
Dénomination
YOGOWO
SIREN (siège)
819 680 455
Date d'immatriculation au RNE
13/04/2016
Début d’activité
26/02/2016
Date de fin de la personne morale
12/04/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La conception, l'édition, le développement et l'exploitation de sites internet et mobiles, dans tous domaines d'activités, permettant notamment la mise en relation entre des personnes désirant faire du sport et des sportifs professionnels ou non ou entre des personnes souhaitant exercer un sport commun.
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Capital social
38471 EUR
Adresse du siège
94 BD DE PICPUS 75012 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Bourguignon ADRIEN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1991
Commune de résidence
Champigny-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
Jeannin ANTOINE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1984
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Le Boucher ALEXANDRE
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1992
Commune de résidence
Montrouge
Nom, Prénom(s)
Legrand UGO
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1989
Commune de résidence
Rouen
Nom, Prénom(s)
Monot FLORIAN
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1992
Commune de résidence
Velanne
Nom, Prénom(s)
Morais KEVIN
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1990
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Ottaviani JULIEN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1987
Commune de résidence
Vincennes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/02/2016
Siret
81968045500014
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La conception, l'édition, le développement et l'exploitation de sites internet et mobiles, dans tous domaines d'activités, permettant notamment la mise en relation entre des personnes désirant faire du sport et des sportifs professionnels ou non ou entre des personnes souhaitant exercer un sport commun.
Adresse
94 BD DE PICPUS
75012 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2016B0896916
Date d'ajout
24/11/2020
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 24/11/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
13/03/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 13/03/2019, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P201900608, date de cessation des paiements le 22/11/2018, et a désigné M. Michel Teytu : Juge Commissaire, Juge Commissaire suppléant M. David Richier, liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Julia Ruth 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris cedex 10. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).