Entreprise : LGL DESIGN - SIREN 819 596 297
Identité
Dénomination
LGL DESIGN
SIREN (siège)
819 596 297
Date d'immatriculation au RNE
28/04/2017
Date de fin de la personne morale
27/04/2116
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
2 B RUE NICEPHORE NIEPCE 45700 VILLEMANDEUR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BENTO DOS SANTOS VITOR , ALBINO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
La Ville-du-Bois
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/10/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
24/11/2016
Siret
81959629700021
Enseigne
ARTHUR BONNET
Code APE
4759A - Commerce de détail de meubles
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Conception et vente sans pose de cuisines équipées salles de bains et autres mobiliers d'habitation et professionnels
Adresse
2 B RUE NICEPHORE NIEPCE
45700 , VILLEMANDEUR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/03/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/03/2016
Siret
81959629700013
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
5 Q RUE DU GENERAL GALLIENI
91310 , LEUVILLE-SUR-ORGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2252
Date d'ajout
12/01/2022
Description
Radiation d'office du RCS d'Evry le 12/01/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
45542
Date d'ajout
04/10/2021
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
22/10/2018
Description
Par Ordonnance du Président du tribunal de commerce d'ORLÉANS en date du 01/10/2018 , la SAS SAULNIER-PONROY ET ASSOCIES en la personne de Maître Christian SAULNIER, en qualité de liquidateur judiciaire, remplace le mandataire judiciaire précédemment désigné à compter du 01/10/2018.
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
01/06/2018
Description
Jugement du tribunal de Commerce d'Orléans en date du 30/05/2018 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 01/06/2017, désignant en qualité de liquidateur Maître Christian SAULNIER 6 bis rue des Anglaises 45000 ORLEANS,.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).