Entreprise : GROUPEMENT FORESTIER DU BOUQUET - SIREN 819 574 724
Identité
Dénomination
GROUPEMENT FORESTIER DU BOUQUET
SIREN (siège)
819 574 724
Date d'immatriculation au RNE
11/04/2016
Début d’activité
04/03/2016
Date de fin de la personne morale
10/04/2115
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GF, Groupement forestier
Activités principales de l’objet social
Expoitation forestière, coupes et travaux
Code APE
0210Z - Sylviculture et autres activités forestières
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
7 IMP DES ROSIERS 48000 MENDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COUDERC ANNE-MARIE , JULIETTE
Nom d'usage
MARIANI
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
MARIANI JEAN-MARIE , HYACINTHE , JOSEPH
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
MARIANI CLAIRE , ANNE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1978
Commune de résidence
Congénies
Nom, Prénom(s)
MARIANI JEROME , JEAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1982
Commune de résidence
Saint-Georges-d'Orques
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/03/2016
Siret
81957472400020
Code APE
0210Z - Sylviculture et autres activités forestières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Sylviculture
Adresse
7 IMP DES ROSIERS
48000 , MENDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/07/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/03/2016
Siret
81957472400012
Code APE
0210Z - Sylviculture et autres activités forestières
Activité principale
Sylviculture et autres activités forestières
Adresse
48230 , LES SALELLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
L'ARBUSSEL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1495
Date d'ajout
07/11/2019
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 20/07/2019 : Ancienne adresse : l'Arbussel 48230 Les salelles Nouvelle adresse : 7 impasse des Rosiers 48000 Mende Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/07/2019 : Changement de qualité : MOLINES Loïc, Gérant Associé indéfiniment responsable devient Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : MARIANI Anne-Marie, Associée indéfiniment responsable devient Gérante Associée indéfiniment responsable Changement de qualité : MARIANI Jérôme, Associé indéfiniment responsable devient Gérant, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : MARIANI Claire, Associée indéfiniment responsable devient Gérante Associée indéfiniment responsable Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 22/07/2019 : Partant : MOLINES Loïc, Associé indéfiniment responsable Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 05/08/2019 : Partant : FEBVRE Vinciane, Associée indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
860
Date d'ajout
12/06/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 19/03/2018 : Modifié : MARIANI Jérôme, Jean, Associé indéfiniment responsable, demeurant 20B rue de Bel Air 34680 Saint-Georges-d'Orques Modifié : FEBVRE Vinciane, Solange, Odile, Associé indéfiniment responsable, demeurant Lieu dit Chalhac 48000 Saint-Etienne-du-Valdonnez
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).