Entreprise : ARCOLE - SIREN 819 526 948
Identité
Dénomination
ARCOLE
SIREN (siège)
819 526 948
Date d'immatriculation au RNE
06/04/2016
Début d’activité
23/03/2016
Date de fin de la personne morale
05/04/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Holding, création et exploitation d'unités industrielles et commerciales, recherche et développement
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
9 RUE DES COLONNES 75002 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Bonnat GABRIEL , ERIK
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Charbonnier JEAN-PAUL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Metz
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/03/2016
Siret
81952694800024
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Holding, création et exploitation d'unités industrielles et commerciales, recherche et développement
Adresse
9 RUE DES COLONNES
75002 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/06/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/03/2016
Siret
81952694800016
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
111 AV VICTOR HUGO
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2016B0833820
Date d'ajout
07/11/2023
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 07/11/2023, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P202303083, date de cessation des paiements le 28/06/2023, et a désigné : juge commissaire M. Jean-françois Poncet liquidateur SELARL ATHENA en la personne de Me Charlotte Thirion 16 rue Friant 75014 Paris, , les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).