Entreprise : SCI KPL MALIBE - SIREN 819 482 431
Identité
(Entreprise radiée le 16/09/2021)
Dénomination
SCI KPL MALIBE
SIREN (siège)
819 482 431
Date d'immatriculation au RNE
05/04/2016
Date de fin de la personne morale
04/04/2115
Forme juridique
Autre société civile
Capital minimum
12500 EUR
Adresse du siège
6 ALL DES MEUNIERS 92160 ANTONY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NDONG DAMAS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1982
Commune de résidence
Saint-Germain-en-Laye
Nom, Prénom(s)
MAYOMBO BISSIELOU STEEVE , GAEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1980
Commune de résidence
Antony
Nom, Prénom(s)
OMISHESSAN OVILY NAZHIR
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1981
Commune de résidence
Bussy Saint-Georges
Nom, Prénom(s)
OLAREWAJU EBENEZER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1982
Commune de résidence
Limeil-Brévannes
Nom, Prénom(s)
REZENDJANI STEEVE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1984
Commune de résidence
Bezons
Nom, Prénom(s)
MOUSSAVOU PONTIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1980
Commune de résidence
Massy
Nom, Prénom(s)
VIGNERON SANDY
Nom d'usage
MAYOMBO VIGNERON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1983
Commune de résidence
Antony
Nom, Prénom(s)
KOMBILA KUELI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1979
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
GOUBOLA ANNIE
Nom d'usage
MOUSSAVOU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1979
Commune de résidence
Massy
Nom, Prénom(s)
GOUSSALA MAKAYAT LAETITIA
Nom d'usage
SANGAH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1980
Commune de résidence
Bussy Saint-Georges
Nom, Prénom(s)
MAYACKA BERTRAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1976
Commune de résidence
OPWENDO
Nom, Prénom(s)
NGNAREH HEDRICH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1979
Commune de résidence
Bussy Saint-Georges
Nom, Prénom(s)
EKAGHBA ASSEY JEFF
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1980
Commune de résidence
LIBREVILLE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/04/2016
Siret
81948243100015
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de tous droits et biens mobiliers ou immobiliers.
Adresse
6 ALL 6 Allée des Meuniers
92160 , Antony - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
90037
Date d'ajout
16/09/2021
Description
Radiation d'office du RCS de Nanterre le 16/09/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
61096
Date d'ajout
16/06/2021
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).