Entreprise : CRODENCO - SIREN 819 371 881
Identité
(Entreprise radiée le 15/01/2020)
Dénomination
CRODENCO
Sigle
SIREN (siège)
819 371 881
Date d'immatriculation au RNE
29/03/2016
Fermeture de l'établissement - 81937188100023
- Date d'effet de la fermeture : 27/11/2019
Fermeture de l'établissement - 81937188100015
- Date d'effet de la fermeture : 03/03/2017
Date de fin de la personne morale
28/03/2115
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital minimum
10000 EUR
Adresse du siège
103 CHE DES CLOS 78740 VAUX-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GIRAUD PATRICK
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Vaux-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/11/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/04/2016
Siret
81937188100023
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'intermédiation en financement participatif, le conseil en financement participatif, la prestation de service et de conseil aux entreprises, en matière de stratégie, de structure du capital, de fusion, d'acquisition, de cession, de financement, de gestion ; l'intermédiation en transmission d'entreprises, l'acquisition, la détention, la cession pour son compte propre de tous types de valeurs mobilières.
Adresse
103 CHE 103 Chemin des Clos
78740 , Vaux-sur-Seine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/03/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/04/2016
Siret
81937188100015
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
78 AV DU GENERAL LECLERC
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/01/2020
Description
Dissolution à compter du 24/11/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 24/11/2019, liquidateur : GIRAUD Patrick, siège de la liquidation : 103 Chemin des Clos 78740 Vaux-sur-Seine, parution de la publicité légale : Le Moniteur des Travaux Publics et Bâtiment en date du 13/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1758
Date d'ajout
15/01/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 27/11/2019
Numéro d'observation
25707
Date d'ajout
29/03/2016
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).