Entreprise : CISBIO GROUP - SIREN 819 288 846
Identité
(Entreprise radiée le 01/04/2021)
Dénomination
CISBIO GROUP
SIREN (siège)
819 288 846
Date d'immatriculation au RNE
23/03/2016
Fermeture de l'établissement - 81928884600010
- Date d'effet de la fermeture : 15/06/2016
Fermeture de l'établissement - 81928884600028
- Date d'effet de la fermeture : 19/02/2021
Date de fin de la personne morale
22/03/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
12354300 EUR
Adresse du siège
PARC MARCEL BOITEUX 30200 CODOLET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 84175
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JAMMAL JOSEPH
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1969
Commune de résidence
Brindas
Nom, Prénom(s)
CASTILLO ESPINOSA ANTONIO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Madrid
Nom, Prénom(s)
MAGGIONI MASSIMO
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1975
Commune de résidence
San Donato Milanese
Nom, Prénom(s)
TRINQUET ERIC , JACQUES , CHRISTIAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
Pont-Saint-Esprit
Nom, Prénom(s)
COURAU OLIVIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
PERKINELMER
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Villebon-sur-Yvette
Dénomination
FINEXIS-AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ERNST & YOUNG et Autres
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
AUDITEX
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/02/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/06/2016
Siret
81928884600028
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
PARC MARCEL BOITEUX
30200 , CODOLET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 84175
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/06/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/03/2016
Siret
81928884600010
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes opérations, pour son propre compte, d'achat, de vente et de gestion de valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature et de toutes entreprises, l'achat, la souscription, la gestion, la vente, l'échange de ces valeurs et de tous droits sociaux, la prise d'intérêts et la participation dans toute sociétés et/ou entreprises par tous moyens.
Adresse
9 AV 9 avenue Matignon
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/012874
Date d'ajout
01/04/2021
Description
Radiation par suite de transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique à compter du 31/03/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/007691
Date d'ajout
24/02/2021
Description
Déclaration de dissolution de la société par décision de l'actionnaire unique PERKINELMER Parc D'AFFAIRES SILIC 16 AVENUE DU QUÉBEC COURTABOEUF 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE, 692 031 115 RCS GTC Evry en date du 19/02/2021 - Publicité dans un journal d'annonces légales : Midi Libre du 28/02/2021.
Numéro d'observation
2016B073065
Date d'ajout
22/07/2016
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE NIMES SOUS LE NUMERO 2016B01520
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).