Entreprise : TG CONSEILS & STRATEGIES - SIREN 819 184 797
Identité
Dénomination
TG CONSEILS & STRATEGIES
SIREN (siège)
819 184 797
Date d'immatriculation au RNE
22/03/2016
Début d’activité
03/03/2016
Date de fin de la personne morale
21/03/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Activités de prestataire de services, quelles qu'elles soient, s'adressant à toutes personnes morales physiques.
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
2 RUE DE PHALSBOURG 75017 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Gomez TONY
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/03/2016
Siret
81918479700010
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Activités de prestataire de services, quelles qu'elles soient, s'adressant à toutes personnes morales physiques.
Autres Activités
Activités de prestataire de services, quelles qu'elles soient, s'adressant à toutes personnes morales physiques.
Adresse
2 RUE DE PHALSBOURG
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2016B0711816
Date d'ajout
22/05/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 22/05/2024 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 04/04/2024, soit jusqu'au 04/10/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2016B0711814
Date d'ajout
04/10/2023
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 04/10/2023 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202302697 date de cessation des paiements le 13/03/2023, et a désigné juge commissaire : M. Franck Meynaud, administrateur : SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me Julie Lavoir 25 bis rue Jasmin 75016 Paris, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me Florence Daudé 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris, , et a ouvert une période d'observation expirant le 04/04/2024, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
2016B0711811
Date d'ajout
17/02/2022
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 25-10-2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).