Entreprise : LABELKOZ - SIREN 819 173 543
Identité
Dénomination
LABELKOZ
SIREN (siège)
819 173 543
Date d'immatriculation au RNE
23/03/2016
Début d’activité
18/04/2016
Date de fin de la personne morale
22/03/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Gestion d'une plateforme internet de Crowdfunding, appui au montage d'opérations de promotion, recherche d'investisseurs; conseil aux investisseurs et aux utilisateurs; intermédiation en financement participatif.
Code APE
6312Z - Portails Internet
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
4 B CITE DEBERGUE 75012 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Durand FREDERIC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
Saint-Ouen
Nom, Prénom(s)
Gilles SYLVIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Argenteuil
Nom, Prénom(s)
Huve CLEMENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1992
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Peru JEAN-LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/04/2016
Siret
81917354300011
Code APE
6312Z - Portails Internet
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion d'une plateforme internet de Crowdfunding, appui au montage d'opérations de promotion, recherche d'investisseurs; conseil aux investisseurs et aux utilisateurs; intermédiation en financement participatif.
Adresse
4 B CITE DEBERGUE
75012 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2016B072846
Date d'ajout
23/01/2019
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 23/01/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2016B072844
Date d'ajout
24/05/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 24/05/2018, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P201801277, date de cessation des paiements le 11/05/2018, et a désigné M. Patrick Coupeaud : Juge Commissaire, liquidateur SELARL ATHENA en la personne de Me Leïla Belhassen 76 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).