Entreprise : GROUPE FRANCE ASSURANCE - SIREN 819 129 081
Identité
Dénomination
GROUPE FRANCE ASSURANCE
SIREN (siège)
819 129 081
Date d'immatriculation au RNE
16/03/2016
Date de fin de la personne morale
15/03/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
46 AV FELIX FAURE 69003 LYON 3EME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRIK MOHAMED , ALI
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Le Bardo Tunisie
Nom, Prénom(s)
KHEMIRI RAFIK
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
LANGLIZ FAYCEL , KAMEL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1977
Commune de résidence
La Marsa Tunis
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/03/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
06/03/2016
Siret
81912908100025
Code APE
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Courtage en assurance
Adresse
46 AV FELIX FAURE
69003 , LYON 3EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/06/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/03/2016
Siret
81912908100017
Code APE
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Activité principale
Activités des agents et courtiers d'assurances
Adresse
33 RUE DE LA REPUBLIQUE
69002 , LYON 2EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/024099
Date d'ajout
25/03/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 25/03/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/024041
Date d'ajout
25/03/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 25/03/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F19/041602
Date d'ajout
11/07/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 11/07/2019 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK ou Me Michaël ELANCRY 136 cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon CEDEX 03
Numéro d'observation
F19/010482
Date d'ajout
19/02/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 19/02/2019 de Nomination des organes de la procédure suite à arrêt de la Cour d'Appel. Juge commissaire : Madame LEGROS Sylvie. Juge commissaire suppléant : Monsieur VERGÉ Jean-Paul. Mandataire judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK 136 cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon CEDEX 03.
Numéro d'observation
F19/007415
Date d'ajout
04/02/2019
Description
Arrêt de la Cour d'Appel de Lyon du 31/01/2019 réformant le jugement de liquidation judiciaire prononcé par le Tribunal de Commerce de Lyon , ouvrant une procédure de redressement judiciaire et renvoyant l'affaire devant ledit Tribunal pour nomination des organes de la procédure.
Numéro d'observation
F18/052257
Date d'ajout
18/10/2018
Description
Ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel en date du 15 octobre suspendant les effets de l'exécution provisoire
Numéro d'observation
F18/046015
Date d'ajout
11/09/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 11/09/2018 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK 136 cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon CEDEX 03. Date de cessation des paiements : 11/03/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).