Entreprise : PAM CASH - SIREN 819 126 061
Identité
(Entreprise radiée le 12/08/2021)
Dénomination
PAM CASH
SIREN (siège)
819 126 061
Date d'immatriculation au RNE
21/03/2016
Fermeture de l'établissement - 81912606100012
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/2019
Date de fin de la personne morale
20/03/2115
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2017
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
AV BLAISE PASCAL 64140 LONS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI INDUSPAL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MERLE PHILIPPE , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Lons
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2016
Siret
81912606100012
Enseigne
PROMOCASH
Code APE
4639B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
Adresse
AV BLAISE PASCAL
64140 , LONS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI INDUSPAL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9476
Date d'ajout
12/08/2021
Description
Le Tribunal de commerce de PAU, par un jugement en date du 05/03/2021 a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3671
Date d'ajout
26/03/2021
Description
Le Tribunal de commerce de PAU, par un jugement en date du 05/03/2021 a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire.
Numéro d'observation
9234
Date d'ajout
28/11/2019
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 26/11/2019. Date provisoire de cessation des paiements :26/09/2019 A été désigné en qualité de liquidateur la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître Yann Branco-Fernandes demeurant à Pau 2, rue Thomas Edison chez qui les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la parution au BODACC.
Numéro d'observation
466
Date d'ajout
18/01/2019
Description
Cessation totale d'activité de la société à compter du 01/01/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).