Entreprise : SARL BERNARD CONSTANT SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSIONS LIBERALES DE BIOLOGISTES ... - SIREN 819 123 936
Identité
(Entreprise radiée le 03/06/2022)
Dénomination
SARL BERNARD CONSTANT SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSIONS LIBERALES DE BIOLOGISTES MEDICAUX
SIREN (siège)
819 123 936
Date d'immatriculation au RNE
15/03/2016
Date de fin de la personne morale
14/03/2076
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
30/12/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société de Participations Financières de Profession Libérale Société à responsabilité limitée (SPFPL SARL)
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
20 RUE NATIONALE 60610 LACROIX-SAINT-OUEN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
20E
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CONSTANT BERNARD , LOUIS , JEAN , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Lacroix Saint-Ouen
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/02/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/03/2016
Siret
81912393600018
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La détention de parts ou actions de sociétés d'exercice libéral ayant pour objet l'exploitation d'un laboratoire de biologie médicale, tel que cette activité est définie par les articles L 6211-1 et suivants du Code de la Santé Publique et des textes légaux et réglementaires.
Adresse
20 RUE 20E Rue Nationale
60610 , Lacroix Saint-Ouen - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
20E
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8114
Date d'ajout
03/06/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 05/05/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/04/2022
Description
Dissolution à compter du 28/02/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 28/02/2022, liquidateur : CONSTANT Bernard Louis Jean Marie, siège de la liquidation : 20E Rue Nationale 60610 Lacroix-Saint-Ouen, parution de la publicité légale : L'Oise Agricole paru le 22/04/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).