Entreprise : VELO TY'RETZ - SIREN 819 073 297
Identité
Dénomination
VELO TY'RETZ
SIREN (siège)
819 073 297
Date d'immatriculation au RNE
15/03/2016
Date de fin de la personne morale
14/03/2115
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
23 QUAI DU CDT L HERMINIER 44210 PORNIC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LECOMTE MARTINE , MARIE , MARGUERITE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1970
Commune de résidence
La Bernerie-en-Retz
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/01/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/03/2016
Siret
81907329700015
Nom commercial
Vélo ty'Retz
Enseigne
Vélo ty'Retz
Code APE
7721Z - Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de vélo et vente d'accessoires
Adresse
23 QUAI 23 quai du Commandant l'Herminier
44210 , Pornic - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
16/01/2020
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 15/01/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
17/07/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE a prononcé, en date du 17/07/2019, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2019-114, date de cessation des paiements le 30/06/2019, et a désigné Monsieur Daniel NOBLET : Juge Commissaire, Juge Commissaire suppléant Madame Béatrice DAVID, liquidateur SCP PHILIPPE DELAERE en la personne de Me Philippe DELAERE "Le Constens" bd Docteur Chevrel CS 30105 44502 LA BAULE CEDEX. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
31/05/2018
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 23-10-2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).