Entreprise : FINANCIERE ENOS - SIREN 818 961 617
Identité
(Entreprise radiée le 04/08/2021)
Dénomination
FINANCIERE ENOS
SIREN (siège)
818 961 617
Date d'immatriculation au RNE
13/04/2016
Fermeture de l'établissement - 81896161700037
- Date d'effet de la fermeture : 01/07/2021
Fermeture de l'établissement - 81896161700011
- Date d'effet de la fermeture : 24/03/2016
Fermeture de l'établissement - 81896161700029
- Date d'effet de la fermeture : 01/05/2021
Date de fin de la personne morale
12/04/2115
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
25032500 EUR
Adresse du siège
65 AV EDOUARD VAILLANT 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAZZANA GUALTIERO
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1966
Commune de résidence
20022 Castano Primo
Dénomination
GRANT THORNTON
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
AUDIREVIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Levallois-Perret
Dénomination
JACOBSON INVEST
Qualité
Directeur Général
Commune de résidence
Paris 16e Arrondissement
Dénomination
ES3B Hdg
Qualité
Directeur Général
Commune de résidence
Paris 17e Arrondissement
Dénomination
TUILLET AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
ENKO
Qualité
Directeur Général
Commune de résidence
Paris 16e Arrondissement
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/03/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2016
Siret
81896161700011
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
49 RUE DE LA REPUBLIQUE
69002 , LYON 2EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/2016
Siret
81896161700037
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Détention directe ou indirecte de titres.
Adresse
65 AV 65 Avenue Édouard Vaillant
92100 , Boulogne-Billancourt - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/05/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/03/2016
Siret
81896161700029
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
106 AV CHARLES DE GAULLE
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
106-116-8 RUE DE L'HOTEL DE VILLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
78460
Date d'ajout
04/08/2021
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine à ALTENWARE réalisée le 01/07/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/08/2021
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 31/05/2021. Dénomination de l'associé unique : ALTENWARE RCS Nanterre : 824 511 042. Journal d'annonces légales : Le Publicateur Légal paru le 31/05/2021.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/04/2016
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).