Entreprise : OPTIQUE MEDIAS - SIREN 818 875 395
Identité
Dénomination
OPTIQUE MEDIAS
SIREN (siège)
818 875 395
Date d'immatriculation au RNE
08/03/2016
Date de fin de la personne morale
07/03/2115
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
38 RUE VICTORIEN SARDOU 92500 RUEIL-MALMAISON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
38-40
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEYTIEUX-CHARRON OLIVIER , JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Rueil-Malmaison
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/11/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/2016
Siret
81887539500027
Code APE
5813Z - Édition de journaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Edition de presse professionnelle
Adresse
38 RUE 38-40 RUE Victorien Sardou
92500 , Rueil-Malmaison - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
38-40
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/03/2016
Siret
81887539500019
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
49 RUE DES ETATS GENERAUX
78000 , VERSAILLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
67651
Date d'ajout
14/11/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 13/11/2019, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Selarl De Bois-Herbaut Mission Conduite Par Me Alexandre Herbaut . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 13/11/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
67651
Date d'ajout
14/11/2019
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
8413
Date d'ajout
27/02/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre prononce en date du 27/02/2019 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2019J00169 , date de cessation des paiements le 01/11/2018 , désigne liquidateur Selarl De Bois-Herbaut Mission Conduite Par Me Alexandre Herbaut 125 TERRASSE DE L'UNIVERSITE CS 40152 92741 Nanterre Cedex , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
48410
Date d'ajout
01/08/2016
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).