Entreprise : NATURYBIO FRANCE - SIREN 818 857 393
Identité
(Entreprise radiée le 12/08/2021)
Dénomination
NATURYBIO FRANCE
SIREN (siège)
818 857 393
Date d'immatriculation au RNE
08/03/2016
Fermeture de l'établissement - 81885739300016
- Date d'effet de la fermeture : 26/04/2021
Date de fin de la personne morale
07/03/2066
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
240 RTE DES CRETES 64400 OLORON-SAINTE-MARIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEAUDOUX LOUIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
NIVIGNE ET SURAN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/04/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/03/2016
Siret
81885739300016
Code APE
4645Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L importation et la commercialisation de matériels, produits ou services dans les domaines de l'hygiène, la cosmétique, les compléments alimentaires, les extraits et arômes naturels, l'entretien, les packs et emballages.
Adresse
240 RTE 240 route des Crêtes
64400 , Oloron-Sainte-Marie - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9458
Date d'ajout
12/08/2021
Description
Le Tribunal de commerce de PAU, par un jugement en date du 02/04/2021 a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4938
Date d'ajout
26/04/2021
Description
Le Tribunal de commerce de PAU, par un jugement en date du 02/04/2021 a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire.
Numéro d'observation
9940
Date d'ajout
18/12/2019
Description
Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 17/12/2019. Date provisoire de cessation des paiements :18/11/2019 A été désigné en qualité de liquidateur la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître Yann Branco-Fernandes demeurant à Pau 2, rue Thomas Edison chez qui les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la parution au BODACC. Date d'effet : 17/12/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).