Entreprise : TOUCAN - SIREN 818 738 783
Identité
(Entreprise radiée le 18/06/2021)
Dénomination
TOUCAN
SIREN (siège)
818 738 783
Date d'immatriculation au RNE
21/03/2016
Date de fin de la personne morale
20/03/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
110 DEGRAD DES CANNES 97354 REMIRE-MONTJOLY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PAE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Girard JOSEPH , PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
REMIRE-MONTJOLY
Dénomination
CAYENNE AUDIT CONSEILS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Remire-Montjoly
Dénomination
CABINET CHRISTOPHE SANCHEZ
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Soisy-sous-Montmorency
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/02/2016
Siret
81873878300013
Code APE
9311Z - Gestion d'installations sportives
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'exploitation d'installations destinées à accueillir des manifestations sportives en salle ou en plein air, avec ou sans tribunes ou enceintes réservées aux spectateurs, la gestion et la mise à disposition de personnel pour exploiter ces installations récréatives,la participation,directe ou indirecte,de la société dans toutes opérations financières,mobilières ou immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe,toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.
Adresse
110 110 Degrad des Cannes petite avenue
97354 , Remire-Montjoly - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PAE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
28
Date d'ajout
18/06/2021
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 31-03-2021 avec date D'effet au 31-03-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
30/03/2020
Description
Dissolution à compter du 02-12-2019, journal publicateur : L'APOSTILLE du : 20-12-2019, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).