Entreprise : SCM MUNIN VERNET - SIREN 818 603 854
Identité
Dénomination
SCM MUNIN VERNET
SIREN (siège)
818 603 854
Date d'immatriculation au RNE
22/02/2016
Début d’activité
18/02/2016
Date de fin de la personne morale
21/02/2115
Forme juridique
Société civile de moyens
Activités principales de l’objet social
La mise en commun de tous les moyens matériels nécessaires en vue de faciliter l'exercice de la profession de ses membres en veillant au respect de la liberté de choix par le malade et de l'indépendance technique et morale de chaque associé
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
49 AV JEAN-JAURES 30900 NIMES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MUNIN OLIVIER , HENRI , ALPHONSE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
Nîmes
Nom, Prénom(s)
VERNET JEAN-LUC , MARIE , JACQUES , ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Caissargues
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/02/2016
Siret
81860385400014
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
La mise en commun de tous les moyens matériels nécessaires en vue de faciliter l'exercice de la profession de ses membres en veillant au respect de la liberté de choix par le malade et de l'indépendance technique et morale de chaque associé
Autres Activités
La mise en commun de tous les moyens matériels nécessaires en vue de faciliter l'exercice de la profession de ses membres en veillant au respect de la liberté de choix par le malade et de l'indépendance technique et morale de chaque associé
Adresse
49 AV JEAN-JAURES
30900 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F18/016843
Date d'ajout
07/11/2018
Description
Modification relative aux associés de société civile : MUNIN Olivier Henri Alphonse nom d'usage : MUNIN Olivier devient Associé VERNET Jean-Luc Marie Jacques André nom d'usage : VERNET Jean-Luc devient Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/016843
Date d'ajout
07/11/2018
Description
Modification relative aux dirigeants : PAYA Georges Marie Robert nom d'usage : PAYA Georges n'est plus gérant
Numéro d'observation
F18/016843
Date d'ajout
07/11/2018
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : SCM DES DOCTEURS PAYA MUNIN VERNET Nouvelle mention : SCM MUNIN VERNET à compter du 01/09/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).