Entreprise : LES SAVEURS DE L'ESTUAIRE - SIREN 818 587 255
Identité
Dénomination
LES SAVEURS DE L'ESTUAIRE
SIREN (siège)
818 587 255
Date d'immatriculation au RNE
22/02/2016
Date de fin de la personne morale
21/02/2115
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
1 ROQUE DE THAU 33710 VILLENEUVE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
1 ROQUE DE THAU
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNIARD STEPHANE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1975
Commune de résidence
Bayon Sur Gironde
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/02/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
07/03/2016
Siret
81858725500014
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Restaurant, pizzeria et vente à emporter.Débit de boissons à consommer sur place, licence de 4ème catégorie.
Adresse
1 1 Roque de Thau
33710 , Villeneuve - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
1 ROQUE DE THAU
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
26/02/2019
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 25/02/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
06/06/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de LIBOURNE en date du 04/06/2018 a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2018.53 désigne liquidateur SELARL HIROU prise en la personne de Maître Louis HIROU 6-7 boulevard Aristide Briand 33500 LIBOURNE
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
25/04/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de LIBOURNE a prononcé en date du 23/04/2018 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2018.53 date de cessation des paiements le 20/12/2017, et a désigné juge commissaire : Madame Christianne WATELET, juge commissaire suppléant : Monsieur Jérôme BESIERS, mandataire judiciaire : SELARL HIROU prise en la personne de Maître Louis HIROU 6-7 boulevard Aristide Briand 33500 LIBOURNE, et a ouvert une période d'observation expirant le 23/10/2018, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
23/03/2016
Description
Centre des Finances publiques de BLAYE SIE LE 11 MARS 2016 Bordereau n° 2016/152 Case n° 1 Oppositions : Maître Catherine DEWITTE Adresse de correspondance : 40 rue de l'Arsenal 33000 BORDEAUX , date d'effet : 07-03-2016 .
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).