Entreprise : SASU PJA ELEC - SIREN 818 579 401
Identité
Dénomination
SASU PJA ELEC
SIREN (siège)
818 579 401
Date d'immatriculation au RNE
01/03/2016
Début d’activité
22/02/2016
Date de fin de la personne morale
01/03/2115
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2017
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Electricité générale, cablages informatiques, courants faibles.
Code APE
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
38 RUE CHATELAINE 02000 LAON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERRIER JEREMY , MOISE
Nom d'usage
PERRIER
Qualité
Président de SAS
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1986
Commune de résidence
Laon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/02/2016
Siret
81857940100014
Nom commercial
PJA ELEC
Code APE
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Electricité générale, cablages informatiques, courants faibles.
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Adresse
38 RUE CHATELAINE
02000 , LAON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
28/02/2020
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 28/02/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
28/02/2020
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
03/12/2019
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE Saint-Quentin EN DATE DU 29-11-2019 A PRONONCE LA FAILLITE PERSONNELLE DE Monsieur Jérémy Moïse PERRIER, né le 06.10.1986 à BOURG-LA-REINE (92) POUR UNE DUREE DE 7 ANS SOUS LE NUMERO 2018/6135 .
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
04/07/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN a prononcé, en date du 04/07/2018, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2018/6135, date de cessation des paiements le 31/12/2017, et a désigné Monsieur Daniel DUROT : Juge Commissaire, liquidateur SELARL Yvon PERIN et Jean-Philippe BORKOWIAK en la personne de Maître Jean-Philippe BORKOWIAK 4 rue de la 3° D.I.M. 02100 SAINT QUENTIN. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J080 2018-07-04 Application regles de liquidation judiciaire simplifiee 2018-07-11 Tribunal de commerce de Saint-Quentin Tribunal de commerce de Saint-Quentin,J111 2020-02-28 Prononciation cloture procedure pour insuffisance actif 2020-03-05 Tribunal de commerce de Saint-Quentin Tribunal de commerce de Saint-Quentin BORKOWIAK,J122 2019-11-29 Prononciation faillite personnelle 7 ans 2019-12-11 Tribunal de commerce de Saint-Quentin Tribunal de commerce de Saint-Quentin PERIN
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).