Entreprise : SISA MSP DDE LA VESGRE - SIREN 818 533 580
Identité
Dénomination
SISA MSP DDE LA VESGRE
SIREN (siège)
818 533 580
Date d'immatriculation au RNE
18/02/2016
Détail de la cessation
- Date Mise en sommeil : 13/02/2024
- Maintien de l'immatriculation au registre
Dissolution
- Dissolution avec liquidation
- Date de dissolution : 13/02/2024
- Identité du liquidateur : LALOY AYMERIC
Fermeture de l'établissement - 81853358000010
- Date d'effet de la fermeture : 13/02/2024
- Destination de l'établissement : Supprimé
Date de fin de la personne morale
17/02/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
70 EUR
Adresse du siège
39 ALL DES PRUNELLES 78113 CONDE-SUR-VESGRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LUCIANI JEAN-MARC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Autouillet
Nom, Prénom(s)
LALOY AYMERIC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1976
Commune de résidence
Germainville
Nom, Prénom(s)
GAUDILLAT ERIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Bourdonné
Nom, Prénom(s)
BOURIGAULT AUDREY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1981
Commune de résidence
Gressey
Nom, Prénom(s)
THIEL AURELIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1983
Commune de résidence
Boutigny-Prouais
Nom, Prénom(s)
REY CLAUDIE
Nom d'usage
TOUTIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1980
Commune de résidence
Richebourg
Nom, Prénom(s)
CAUNET LAURENCE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Adainville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/02/2024
Type d'établissement
Siège et principal fermé
Date début d’activité
25/01/2016
Siret
81853358000010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Coordination thérapeutique.
Autres Activités
Coordination thérapeutique.
Adresse
39 ALL 39 Allée des Prunelles
78113 , Condé-sur-Vesgre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).