Entreprise : MACONNERIE DOS SANTOS - SIREN 818 413 585
Identité
Dénomination
MACONNERIE DOS SANTOS
SIREN (siège)
818 413 585
Date d'immatriculation au RNE
07/03/2016
Début d’activité
01/02/2016
Date de fin de la personne morale
06/03/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale règlementée
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Bâtiment maçonnerie générale
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
23 RUE DES ARBOUSIERS 30540 MILHAUD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FONSECA CORREIA ANA , PATRICIA
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1986
Commune de résidence
Milhaud
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/2016
Siret
81841358500022
Nom commercial
MACONNERIE DOS SANTOS
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale règlementée
Activité principale
Bâtiment maçonnerie générale
Autres Activités
BATIMENT MA�ONNERIE GENERALE
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
23 RUE DES ARBOUSIERS
30540 , MILHAUD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/06/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2016
Siret
81841358500014
Nom commercial
MACONNERIE DOS SANTOS
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
BATIMENT MACONNERIE GENERALE
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
113 CHE BAS DE MONTPELLIER
30900 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F24/028769
Date d'ajout
16/09/2024
Description
Par ordonnance en date du 11/09/2024, le Président du tribunal de commerce de Tribunal de Commerce de Nîmes a désigné Liquidateur judiciaire : SELARL BLEU SUD représentée par Maître JULIA Anita 850 rue Etienne Lenoir Km Delta 30000 Nîmes en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F24/012510
Date d'ajout
30/04/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 30/04/2024 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée. Organes de la procédure: Liquidateur judiciaire : SELARL BRMJ en la personne de Me ROUSSEL Bernard 850 rue Etienne Lenoir Km Delta 30000 Nîmes . Date de cessation des paiements : 01/07/2023
Numéro d'observation
F17/012011
Date d'ajout
01/08/2017
Description
Modification relative aux dirigeants PEREIRA DOS SANTOS Paulo Bruno nom d'usage : PEREIRA DOS SANTOS Paulo n'est plus président FONSECA CORREIA Ana Patricia nom d'usage : FONSECA CORREIA Ana devient président à compter du 01/06/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).