Entreprise : VALPORC - SIREN 818 248 056
Identité
Dénomination
VALPORC
SIREN (siège)
818 248 056
Date d'immatriculation au RNE
08/03/2016
Début d’activité
01/01/2016
Date de fin de la personne morale
07/03/2115
Nature de l'entreprise
Agricole
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Élevage de porcins,Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Qualité
Actif agricole
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
LE GOUTA 56910 CARENTOIR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VALLAIS SERGE , JEAN , MARIE
Qualité
Président de SAS
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
Carentoir
Nom, Prénom(s)
VALLAIS JEAN-PIERRE , ALFRED , MARIE
Qualité
Directeur Général
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Carentoir
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2016
Siret
81824805600017
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Élevage de porcins,Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Adresse
LE GOUTA
56910 , CARENTOIR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4540
Date d'ajout
01/07/2020
Description
Changement de dénomination à compter du 31/05/2020 Ancienne : SCEA VALPORC Nouvelle : VALPORC Transformation de la société à compter du 31/05/2020 Ancienne forme : Société civile d'exploitation agricole (SCEA) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/05/2020 : Changement de qualité : VALLAIS Serge Jean Marie, Gérant, Associé indéfiniment responsable devient Président Changement de qualité : VALLAIS Jean-Pierre Alfred Marie, Gérant, Associé indéfiniment responsable devient Directeur général
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).