Entreprise : FONCOR - SIREN 817 905 458
Identité
Dénomination
FONCOR
SIREN (siège)
817 905 458
Date d'immatriculation au RNE
22/01/2016
Début d’activité
20/01/2016
Date de fin de la personne morale
21/01/2115
Date de clôture
31/05
Date de la première clôture
31/05/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Acquisition et gestion de valeurs mobilières ; prestation de tous services en matière administrative, financière, comptable et de management au profit de ses filiales.
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
65 RUE PASTEUR 28630 SOURS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORNET EMMANUEL , MARCEL , BERNARD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Plessis-Trévise
Nom, Prénom(s)
SULPICE ERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
Chartres
Dénomination
PIERRE SULPICE EXPERTISE ET AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Chartres
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/01/2016
Siret
81790545800011
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Acquisition et gestion de valeurs mobilières prestation de tous services en matière administrative, financière, comptable et de management au profit de ses filiales.
Adresse
65 RUE PASTEUR
28630 , SOURS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F23/003937
Date d'ajout
06/04/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Chartres en date du 06/04/2023 mettant fin à la procédure de Sauvegarde et prononçant la liquidation judiciaire. Nomme en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL PJA représentée par Maître Pascal JOULAIN 7/9 rue du Docteur Maunoury Cs 20218 28008 Chartres, et met fin à la mission de la SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître Serge PREVILLE, 23 rue des Vieux Capucins 28000 Chartres. Date de cessation des paiements fixée au 16/03/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/011029
Date d'ajout
06/10/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Chartres en date du 06/10/2022 ordonnant le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 07/04/2023, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F22/004156
Date d'ajout
07/04/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Chartres en date du 07/04/2022 ouvrant la procédure de sauvegarde, Mandataire judiciaire : SELARL PJA représentée par Maître Pascal JOULAIN 7/9 rue du Docteur Maunoury Cs 20218 28008 Chartres, Administrateur judiciaire : SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître Serge PREVILLE 23 rue des Vieux Capucins 28000 Chartres mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).