Entreprise : MANAGEMENT MAINTENANCE TECHNOLOGY - SIREN 817 782 063
Identité
Dénomination
MANAGEMENT MAINTENANCE TECHNOLOGY
Sigle
MMT
SIREN (siège)
817 782 063
Date d'immatriculation au RNE
08/02/2016
Date de fin de la personne morale
07/02/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
63 RUE ANDRE BOLLIER 69007 LYON 7EME FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
G2C
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MIANI JACQUES , MAURICE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Saint-Just-Chaleyssin
Nom, Prénom(s)
MIANI JACQUES
Nom d'usage
MIANI
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
ST JUST CHALEYSSIN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/06/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
05/11/2015
Siret
81778206300017
Nom commercial
M.M.T
Enseigne
M.M.T
Code APE
4799B - Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
REPARATION DE MACHINES INDUSTRIELLES
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Adresse
63 RUE ANDRE BOLLIER
69007 , LYON 7EME - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
G2C
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/043437
Date d'ajout
16/05/2022
Description
Radiation d'office en application de l'article R 123-131 du code de commerce (absence de clôture de la liquidation, plus de trois ans après la mention au RCS de la dissolution, sans demande de prorogation de l'immatriculation par le liquidateur).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/000439
Date d'ajout
03/01/2019
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 15/06/2018 - Siège de la liquidation : 63 Rue André Bollier 69007 LYON - Publicité dans un journal d'annonces légales : Tout Lyon du 14/07/2018
Numéro d'observation
F19/000439
Date d'ajout
03/01/2019
Description
Cessation totale d'activité à compter du 15/06/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).