Entreprise : SCI "DES SIX" - SIREN 817 643 406
Identité
(Entreprise radiée le 25/05/2022)
Dénomination
SCI "DES SIX"
SIREN (siège)
817 643 406
Date d'immatriculation au RNE
08/01/2016
Fermeture de l'établissement - 81764340600017
- Date d'effet de la fermeture : 25/04/2022
Date de fin de la personne morale
07/01/2115
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
59 RUE DE PICARDIE 77580 VILLIERS-SUR-MORIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BECKER LUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1972
Commune de résidence
Auteuil
Nom, Prénom(s)
LOBRY DENNYS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1998
Commune de résidence
Garancieres
Nom, Prénom(s)
BRUN RODOLPHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Villiers Sur Morin
Nom, Prénom(s)
MIRAUX SIDJY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1995
Commune de résidence
Garancieres
Nom, Prénom(s)
STAELEN SYLVIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1976
Commune de résidence
Pontoise
Nom, Prénom(s)
WEIGEL PATRICIA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1979
Commune de résidence
Saulx Marchais
Nom, Prénom(s)
BRUN FLORENCE , NADEGE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Villiers-sur-Morin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/04/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/01/2016
Siret
81764340600017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La construction, la gestion, l'administration et plus généralement l'exploitation par bail, location ou autrement d'immeubles ou biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui seront apportés à la société ou dont celle-ci pourrait devenir propriétaire au cours de la vie sociale par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement.
Adresse
59 RUE 59 rue de Picardie
77580 , Villiers-sur-Morin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
25/05/2022
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 25-04-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
25/05/2022
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 20-04-2022, JOURNAL PUBLICATEUR : lemoniteur77.com DU : 21-05-2022, adresse de liquidation : au siège social
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).