Entreprise : SOCIETE MACONNAISE DES EAUX - SIREN 817 486 152
Identité
Dénomination
SOCIETE MACONNAISE DES EAUX
Sigle
CLIG 48
SIREN (siège)
817 486 152
Date d'immatriculation au RNE
24/05/2017
Début d’activité
15/05/2017
Date de fin de la personne morale
23/05/2114
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
exploitation des services publics de distribution d'eau potable et de collecte des eaux usées et eaux pluviales urbaines de Mâcon
Code APE
3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
87 RUE EINSTEIN 71000 MACON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MERCIE DENIS , RENAUD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1977
Commune de résidence
Bussières
Dénomination
KPMG S.A.
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Nanterre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/05/2017
Siret
81748615200033
Nom commercial
MACONNAISE DES EAUX
Code APE
3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
exploitation des services publics de distribution d'eau potable et de collecte des eaux usées et eaux pluviales urbaines de Mâcon
Adresse
87 RUE EINSTEIN
71000 , MACON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/11/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/12/2015
Siret
81748615200017
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Nature de l'établissement
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
163 AV GEORGES CLEMENCEAU
92000 , NANTERRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
163-169
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/05/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/12/2015
Siret
81748615200025
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Nature de l'établissement
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
30 RUE MADELEINE VIONNET
93300 , AUBERVILLIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/005133
Date d'ajout
31/07/2021
Description
Modification des commissaires aux comptes : Société anonyme à conseil d'administration SALUSTRO REYDEL n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/003904
Date d'ajout
08/09/2018
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 21/06/2018.
Numéro d'observation
33861
Date d'ajout
26/05/2017
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de MACON Sous le numéro 2017B00237
Numéro d'observation
95944
Date d'ajout
21/12/2016
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).