Entreprise : SAMALO - SIREN 817 443 583
Identité
(Entreprise radiée le 12/02/2021)
Dénomination
SAMALO
SIREN (siège)
817 443 583
Date d'immatriculation au RNE
14/01/2016
Date de fin de la personne morale
13/01/2115
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
500 EUR
Adresse du siège
3 RUE DU STADE 76510 SAINT VAAST D'EQUIQUEVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAUVET SANDRO , GERARD , FRANCIS
Qualité
Liquidateur, Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1972
Commune de résidence
Bihorel
Nom, Prénom(s)
CHAUVET LOUIS , ALAIN , FRANCIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/2001
Commune de résidence
Saint-Vaast-d'Équiqueville
Nom, Prénom(s)
LEMIRE MAGALIE , RACHEL , MARIE
Nom d'usage
CHAUVET
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1975
Commune de résidence
Saint-Vaast-d'Équiqueville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/11/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2016
Siret
81744358300015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
82 RUE JEANNE D ARC
76000 , ROUEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/01/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2016
Siret
81744358300023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition administration et gestion de biens immobiliers
Adresse
3 RUE 3 Rue du Stade
76510 , Saint-Vaast-d'Équiqueville - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
693
Date d'ajout
12/02/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 27/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/12/2020
Description
Dissolution à compter du 03/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 03/12/2020, liquidateur : CHAUVET Sandro, Gérard, Francis, siège de la liquidation : SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, Avocats 8 Rue Toustain 76200 Dieppe, parution de la publicité légale : Paris Normandie en date du 11/12/2020
Numéro d'observation
11381
Date d'ajout
14/12/2017
Description
Radiation du RCS le 14/12/2017 avec effet au 22/11/2017 transferts du siège social et de l'établissemnt principal au : 3 rue du Stade 76510 Saint-Vaast d'Equiqueville
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).