Entreprise : SAS NANTERRE 32 TROIS FONTANOT - SIREN 817 393 531
Identité
(Entreprise radiée le 28/12/2022)
Dénomination
SAS NANTERRE 32 TROIS FONTANOT
SIREN (siège)
817 393 531
Date d'immatriculation au RNE
22/12/2015
Date de fin de la personne morale
21/12/2065
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2021
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
200 EUR
Adresse du siège
58 AV EDOUARD VAILLANT 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
58-60
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BULLE ERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
OGIC
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Dénomination
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/06/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/11/2015
Siret
81739353100014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
l'acquisition d'un terrain et/ou lots de volume situé sur la commune de Nanterre ( 92000 ) , 32 rue des Trois Fontanot ; l'acquisition éventuelle de tous droits réels ou personnels susceptibles d'en améliorer la consistance ou d'en constituer l'accessoire ; l'édification sur ce (s) terrains (s) ou lot (s) de volume de constructions à usage principal d'habitations, de commerces, de locaux professionnels et d'activités, parkings, et équipements publics ; la division par lots du terrain et des constructions à édifier, la vente de ces lots et de leurs dépendances, et éventuellement leur location la revente en l'état ou après travaux de tout ou partie des immeubles et terrains acquis après demolition totale ou partielle des constructions existantes la vente d'immeubles en état futur d'achèvement ou à terme toutes les opérations de marchands de biens
Adresse
58 AV 58-60 Avenue Edouard Vaillant
92100 , Boulogne-Billancourt - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
58-60
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
134200
Date d'ajout
28/12/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 22/06/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/10/2019
Description
Dissolution à compter du 24/06/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 24/06/2019, liquidateur : OGIC, siège de la liquidation : 58-60 Avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne-Billancourt, parution de la publicité légale : LE PUBLICATEUR LEGAL en date du 01/10/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/08/2018
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 27/06/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/09/2017
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 26/06/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).