Entreprise : ETABLISSEMENTS CONDOLF PERE ET FILS - SIREN 817 180 110
Identité
(Entreprise radiée le 03/12/2003)
Dénomination
ETABLISSEMENTS CONDOLF PERE ET FILS
SIREN (siège)
817 180 110
Date d'immatriculation au RNE
30/04/1971
Date de fin de la personne morale
29/04/2021
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
60979.61 EUR
Adresse du siège
70230 DAMPIERRE-SUR-LINOTTE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DAMPIERRE SUR LINOTTE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CONDOLF FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1928
Commune de résidence
DAMPIERRE SUR LINOTTE
Nom, Prénom(s)
FAIVRE SIMONE , DELPHINE
Nom d'usage
CONDOLF
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1932
Commune de résidence
MONTBOZON
Nom, Prénom(s)
LAHACHE BERNARD , MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1938
Commune de résidence
MONTBOZON
Nom, Prénom(s)
VIEILLE ANDRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LUXEUIL LES BAINS
Nom, Prénom(s)
CONDOLF SYLVAIN
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
DAMPIERRE SUR LINOTTE
Nom, Prénom(s)
LLOBELL YVES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
BESANCON CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/06/2003
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/04/1971
Siret
81718011000014
Code APE
516K
Origine du fonds
Apport
Activité principale
FABRICATION ET NEGOCE DE GANTS - CHAUSSONS - GALOCHES - PANTOUFLES ET ARTICLES DE PROTECTION
Adresse
70230 , MONTBOZON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DAMPIERRE SUR LINOTTE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
856
Date d'ajout
31/05/2005
Description
Mention d'office PAR JUGEMENT EN DATE DU 27/05/2005, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL-GRAY A CLOTURE LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF. Date d'effet : 27/05/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1852
Date d'ajout
22/12/2003
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 19 DECEMBRE 2003, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL GRAY A FIXE ET REPORTE AU 13 DECEMBRE 2001 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SARL ETS CONDOLF PERE ET FILS QUI AVAIT ETE FIXEE PROVISOIREMENT AU 28 MAI 2003. Date d'effet : 19/12/2003
Numéro d'observation
1745
Date d'ajout
03/12/2003
Description
Radiation du RCS le 03/12/2003 avec effet au 28/05/2003 LIQUIDATION JUDICIAIRE EN DATE DU 13.06.03
Numéro d'observation
881
Date d'ajout
16/06/2003
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 13 JUIN 2003, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL GRAY A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SA ETS CONDOLF PERE ET FILS JUGE COMMISSAIRE : DUPOUX RICHARD JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : DE SOUSA JACKY LIQUIDATEUR : SCP GUYON-DAVAL, 6 AVENUE GAMBETTA, 25200 MONTBELIARD. FIXE PROVISOIREMENT AU 28 MAI 2003 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS. SANS POURSUITE D'ACTIVITE. Date d'effet : 13/06/2003
Numéro d'observation
800
Date d'ajout
30/05/2003
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS DEPOSEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL-GRAY EN DATE DU 28 MAI 2003 Date d'effet : 28/05/2003
Numéro d'observation
649
Date d'ajout
30/04/2003
Description
CONDOLF SYLVAIN, PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EST DESIGNE DIRECTEUR GENERAL. COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE PARTANT : SOCIETE FIDULOR NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES : VIEILLE ANDRE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT PARTANT A COMPTER DU 30.06.98 : BORNE JEAN-CHARLES REGULARISATION : CONDOLF FRANCOIS MAINTENU ADMINISTRATEUR A COMPTER DU 01.08.98 Date d'effet : 27/02/2003
Numéro d'observation
1677
Date d'ajout
28/11/2000
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL Date d'effet : 21/10/2000
Numéro d'observation
1564
Date d'ajout
18/11/1999
Description
PDG PARTANT : CONDOLF FRANCOIS NOUVEAU PDG : CONDOLF SYLVAIN Date d'effet : 01/08/1998
Numéro d'observation
1175
Date d'ajout
12/08/1998
Description
ADMINISTRATEUR NOUVEAU : CONDOLF SYLVAIN COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : STE FIDULOR REPRESENTEE PAR MR PICHON JEAN JACQUES COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT NOUVEAU : MR LLOBELL YVES A COMPTER DU 30 JUIN 1998
Numéro d'observation
862
Date d'ajout
02/12/1997
Description
A COMPTER DU 31/10/97 DEPART D'UN ADMINISTRATEUR : CONDOLF SYLVAIN
Numéro d'observation
587
Date d'ajout
28/08/1997
Description
A COMPTER DU 28/06/97 DEPART D'UN ADMINISTRATEUR : MR BOURDIN ANDRE DECEDE LE 04/05/97
Numéro d'observation
753
Date d'ajout
14/11/1988
Description
A COMPTER DU 15/10/88 NOUVEL ADMINISTRATEUR : MR CONDOLF SYLVAIN
Numéro d'observation
691
Date d'ajout
20/09/1985
Description
A COMPTER DU 29/06/85 NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : MR BORNE JEAN-CHARLES NE LE 25/01/59 DE NATIONALITE FRANCAISE DEMEURANT 7 PROMENADE SAINTE-MARIE A CHALON/SAONE (71100)
Numéro d'observation
143
Date d'ajout
03/04/1981
Description
A COMPTER DU 12/01/81 TRANSFORMATION DE LA SOCIETE SOUS LA FORME DE STE ANONYME - PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : MR FRANCOIS CONDOLF NE LE 26/09/28 A DAMPIERRE SUR LINOTTE - FR. - ADMINISTRATEURS : MR FRANCOIS CONDOLF SUS-NOMME - MME SIMONE FAIVRE EPOUSE CONDOLF NEE LE 29/08/32 A PARIS DEMEURANT A DAMPIERRE SUR LINOTTE - FRANCAISE - MR BERNARD LAHACHE NE LE 10/03/38 A ROCHE SUR LINOTTE - FR. - MR ANDRE - ALEXANDRE BOURDIN NE LE 07/01/18 A BESANCON DEMEURANT A DAMPIERRE SUR LINOTTE - FRANCAIS - COMMISSAIRE AUX COMPTES : STE D'EXPERTISE COMPTABLE "FIDULOR" DONT LE SIEGE SOCIAL EST A LYON (3EME) 10 RUE MONTGOLFIER
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 400 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 60 979.61 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).