Entreprise : LORDSON SA - SIREN 816 820 013
Identité
Dénomination
LORDSON SA
SIREN (siège)
816 820 013
Date d'immatriculation au RNE
10/01/1968
Date de fin de la personne morale
09/01/2067
Date de clôture
31/10
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
390208.5 EUR
Adresse du siège
1 RTE DE POITIERS 36200 SAINT-MARCEL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT MARCEL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRO JEAN-PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
BOURGES
Nom, Prénom(s)
ZACHAR ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
CHATEAUROUX
Nom, Prénom(s)
GALZIN ODETTE
Nom d'usage
ZACHAR
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1924
Commune de résidence
ARGENTON SUR CREUSE
Nom, Prénom(s)
ZACHAR DOMINIQUE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
MULHOUSE
Dénomination
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LEVALLOIS PERRET
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1967
Siret
81682001300018
Code APE
514C
Origine du fonds
Autre
Activité principale
FABRICATION ET VENTE D'ARTICLES DE CHEMISERIE MASCULINE ET FEMINIME ET D'UNE FACON GENERALE, TOUS ARTICLES D'HABILLEMENT POUR HOMMES, FEMMES ET ENFANTS
Adresse
1 RTE RTE DE POITIERS
36200 , ARGENTON SUR CREUSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT MARCEL
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/01/1991
Siret
81682001300026
Enseigne
ROYALFRANCE
Code APE
514C
Origine du fonds
Autre
Adresse
RUE DOMINIQUE CAMUS
36200 , SAINT-MARCEL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ST MARCEL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
145
Date d'ajout
18/01/2002
Description
Radiation du RCS le 18/01/2002 avec effet au 16/01/2002 RADIATION D'OFFICE RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DE CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
144
Date d'ajout
18/01/2002
Description
EN DATE DU 16/01/2002, JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX CLOTURANT LES OPERATIONS DE LA SOCIETE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF
Numéro d'observation
202
Date d'ajout
25/01/1996
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 24/01/1996, M LACALMONTIE A ETE NOMME COMME NOUVEAU JUGE COMMISSAIRE
Numéro d'observation
2667
Date d'ajout
19/12/1995
Description
Mention d'office PAR JUGEMENT EN DATE DU 19 DECEMBRE 1995 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAU ROUX PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LORSON S.A. CONFIRME MONSIEUR LAFARGE COMME JUGE-COMMISSAIRE ET MONSIEUR TANCHOUX COMME JUGE SUPPLEANT NOMME MAITRE BRO-RODDE COMME MANDATAIRE LIQUIDATEUR MAINTIENT AU 29 AOUT 1995 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS SANS POURSUITE D'ACTIVITE
Numéro d'observation
2574
Date d'ajout
07/12/1995
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 06/12/1995, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX A PRONONCE LE REPORT DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 01/11/1994
Numéro d'observation
1806
Date d'ajout
29/08/1995
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 29/08/1995, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL DE LORDSON SA, A NOMME M LAFARGE JUGE COMMISSAIRE, M TANCHOUX JUGE SUPPLEANT, A DESI- GNE MAITRE BRO 21, AVENUE DE LA CHATRE A CHATEAUROUX COMME REPRESENTANT DES CRANCIERS, A NOMME MAITRE GUILLOU 10, RUE POMPIDOU A BOURGES COMME ADMINIS- TRATEUR ET A FIXE AU 29/08/1995, LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION DE SIX MOIS
Numéro d'observation
1797
Date d'ajout
29/08/1995
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EN DATE DU 29/08/1995
Numéro d'observation
1797
Date d'ajout
23/07/1992
Description
CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE A COMPTR DU 03/04/1992 - ANCIENNE DENO : ROYALFRANCE - NOUVELLE DENO : LORDSON S.A. NOMINATION DE BRO JEAN PAUL EN QUALITE DE CCS EN REMPLACEMENT DE LA SOCIETE FIDULOR A COMPTER DU 03/04/1992 SUPPRESSION DE LA BRANCHE D'ACTIVITE FABRICATION - TRANSFERT D'ACTIVITE A LA SOCIETE ROYALFRANCE PRODUCTIONS.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 559 600.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 390 208.50 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).