Entreprise : AVEN ARMAND - MONTPELLIER LE VIEUX - SA - SIREN 815 750 088
Identité
Dénomination
AVEN ARMAND - MONTPELLIER LE VIEUX - SA
SIREN (siège)
815 750 088
Date d'immatriculation au RNE
26/04/1957
Début d’activité
01/07/2018
Date de fin de la personne morale
25/04/2047
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée, Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
300000 EUR
Adresse du siège
12 BD EMILE LAURET 12100 MILLAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BESSON VINCENT
Qualité
Président du conseil d’administration, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
PIN GREGORY , JEAN , CYRILLE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1979
Commune de résidence
Mondonville
Nom, Prénom(s)
GESSE PHILIPPE , JEAN , ROGER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1973
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
DAVID STEPHANE , PIERRE , MAGLOIRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1973
Commune de résidence
Hèches
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2018
Siret
81575008800065
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
12 BD EMILE LAURET
12100 , MILLAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
19/06/1993
Siret
81575008800057
Code APE
9103Z - Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
Adresse
LD MONTPELLIER LE VIEUX
12100 , LA ROQUE-SAINTE-MARGUERITE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE MAUBERT
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
22/07/1957
Siret
81575008800024
Code APE
9103Z - Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation de site touristique de l'Aven Armand
Adresse
L AVEN ARMAND
48150 , HURES-LA-PARADE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1984
Siret
81575008800032
Code APE
9329Z - Autres activités récréatives et de loisirs
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres activités récréatives et de loisirs
Adresse
30 AV DE LA REPUBLIQUE
12100 , MILLAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/06/1993
Siret
81575008800040
Code APE
551A
Adresse
LD LE COURBY
48150 , SAINT-PIERRE-DES-TRIPIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
292
Date d'ajout
24/02/2019
Description
Transfert du siège social à compter du 01/07/2018 : Ancienne adresse : 30 avenue de la République 12100 Millau Nouvelle adresse : 12 boulevard Emile Lauret 12100 Millau
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Millau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Rodez. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Rodez décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
959
Date d'ajout
11/05/2004
Description
Fermeture d'un établissement complémentaire sis Le Courby 48150 ST PIERRE DES TRIPIERS Date d'effet : 31/03/2004
Numéro d'observation
585
Date d'ajout
08/11/1983
Description
- FIN DE GERANCE DE CURVELIER ALBERT A COMPTER DU 01/04/83 - REMISE EN GERANCE A CURVELIER ARMAND, A COMPTER DU 01 AVRIL 1983 - L'ADRESSE DE L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE EST L'AVEN ARMAND, CNE DE HURES LA PARADE (48)
Numéro d'observation
83
Date d'ajout
08/03/1974
Description
EXPLOITATION DES ACTIVITES DE COMMERCE DETAIL, BAR ET VENTE DE SOUVENIRS DONNE EN LOCATION GERANCE A MR CURVELIER ALBERT A COMPTER DU 01/01/74
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DIRECTEUR : DAVID ANDRE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).