Entreprise : MONATOMICS TECHNOLOGY - SIREN 815 398 714
Identité
Dénomination
MONATOMICS TECHNOLOGY
SIREN (siège)
815 398 714
Date d'immatriculation au RNE
21/12/2015
Début d’activité
18/12/2015
Date de fin de la personne morale
20/12/2114
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La recherche et développement, la commercialisation de produits, d'appareils et de services pour la recherche en biologie, les industries pharmaceutiques, médicales et cosmétologiques, la sécurité, la toxicologie, l'environnement et l'instrumentation.
Code APE
7219Z - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Capital social
9089.9 EUR
Adresse du siège
24 RUE ERLANGER 75016 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Harcos ETIENNE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1987
Nom, Prénom(s)
Bonnaud HERVE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
Le Bozec MARC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PETIT JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Neuilly-Sur-Seine
Dénomination
OLIVIER MARIE BIDET EURL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Maurice
Dénomination
AUDIT LEGAL DES HAUTS DE SEINE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Rueil-Malmaison
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/12/2015
Siret
81539871400015
Code APE
7219Z - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Adresse
24 RUE ERLANGER
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2022B3668510
Date d'ajout
30/04/2024
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 30/04/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2022B366858
Date d'ajout
10/05/2023
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 10/05/2023, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P202301331, date de cessation des paiements le 26/04/2023, et a désigné : juge commissaire Mme Pénélope de Wulf liquidateur SELARL FIDES en la personne de Me Pablo Castanon 5 rue de Palestro 75002 Paris, , les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
36312
Date d'ajout
31/10/2022
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Paris à compter du 06/10/2022
Numéro d'observation
2022B366851
Date d'ajout
28/10/2022
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 06-10-2022
Numéro d'observation
2022B366852
Date d'ajout
28/10/2022
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
2015B2680716
Date d'ajout
27/01/2020
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Aix en Provence SOUS LE NUMERO 2020B215
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).