Entreprise : BURGAR - SIREN 815 378 922
Identité
Dénomination
BURGAR
SIREN (siège)
815 378 922
Date d'immatriculation au RNE
22/12/2015
Début d’activité
31/12/2015
Date de fin de la personne morale
21/12/2065
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Bar café restaurant
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
7 RUE VERTEMBEAU 71380 CHATENOY-EN-BRESSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LIEGEON ROBERT , JEAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
Saint-Christophe-en-Bresse
Nom, Prénom(s)
BLONDEAU ALAIN , PAUL , CLAUDE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Saint-Christophe-en-Bresse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/12/2015
Siret
81537892200018
Enseigne
LES PIEDS DANS L'EAU
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Bar café restaurant
Adresse
7 RUE VERTEMBEAU
71380 , CHATENOY-EN-BRESSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6166
Date d'ajout
18/07/2024
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs En Date du 18/07/2024, le Tribunal DE CHALON SUR SAONE a prononcé la Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18 de la société BURGAR (SAS) (Procedure Ouverte Le 09/03/2023 ).Date d'effet : 18/07/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6190
Date d'ajout
18/07/2024
Description
None
Numéro d'observation
2047
Date d'ajout
09/03/2023
Description
Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée En date du 09/03/2023, le Tribunal de Commerce DE CHALON SUR SAONE a ordonné la résolution du plan de redressement et prononcé la liquidation judiciaire de la société BURGAR (SAS), et a designé Liquidateur : SAS Jean-Jacques DESLORIEUX représentée par Me DESLORIEUX21, boulevard de la République71100 Chalon-sur-Saône ;Comparant : Monsieur LIEGEON Robert Jean en qualite d’administrateur ad’hoc de la personne morale pour les besoins de la procédure.Et a fixé au 28/02/2023 la date de cessation des paiements.Date d'effet : 09/03/2023
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).