Entreprise : PENPARK - SIREN 815 283 270
Identité
(Entreprise radiée le 01/02/2021)
Dénomination
PENPARK
SIREN (siège)
815 283 270
Date d'immatriculation au RNE
16/12/2015
Date de fin de la personne morale
15/12/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital minimum
5000 EUR
Adresse du siège
112 AV KLEBER 75116 PARIS 16 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Boyer FRANCK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Courbevoie
Nom, Prénom(s)
Bourreille JEAN-CHRISTOPHE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Sanières LOIC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Levallois-Perret
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/01/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/12/2015
Siret
81528327000016
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Détention et gestion (directement ou indirectement) d'actifs immobiliers et de droits réels immobiliers
Adresse
112 AV 112 avenue Kléber
75784 , Paris CEDEX 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2015B262965
Date d'ajout
01/02/2021
Description
Radiation. Fusion Absorption par Penolco SAS 819 837 899 RCS Paris) le 17-12-2020
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).