Entreprise : ATLAS TOUR - SIREN 815 247 432
Identité
Dénomination
ATLAS TOUR
SIREN (siège)
815 247 432
Date d'immatriculation au RNE
18/12/2015
Début d’activité
01/01/2016
Date de fin de la personne morale
17/12/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Agent commercial
Code APE
7912Z - Activités des voyagistes
Capital social
13150 EUR
Adresse du siège
14 AV SEBASTOPOL 57070 METZ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KAVAKTEPE CELINE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1976
Commune de résidence
Nouilly
Nom, Prénom(s)
AYGUNES ESMA
Nom d'usage
YILMAZ
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1979
Commune de résidence
Metz
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2016
Siret
81524743200017
Nom commercial
ATLAS TOUR
Code APE
7912Z - Activités des voyagistes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Agent commercial dans le domaine touristique
Adresse
14 AV SEBASTOPOL
57070 , METZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
9872
Date d'ajout
22/07/2024
Description
Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro III N° RG 24/00445, date de cessation des paiements : 11/01/2023, liquidateur judiciaire SELARL ETUDE GANGLOFF-NARDI prise en la personne de Me Salvatore NARDI, Jugement tribunal judiciaire de Metz - chambre commerciale en date du 10/07/2024.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).