Entreprise : LES 2 S - SIREN 815 231 865
Identité
Dénomination
LES 2 S
SIREN (siège)
815 231 865
Date d'immatriculation au RNE
14/12/2015
Début d’activité
04/12/2015
Date de fin de la personne morale
13/12/2114
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, administration, exploitation de tous immeubles bâtis.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
RTE NATIONALE 113 30310 VERGEZE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ LES JARDINS DE LA SOURCE ZA DES C
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GENDRE CATHERINE , ANNE , ALICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Marseillan
Nom, Prénom(s)
ROCCARO THIERRY , ROGER , DANIEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Nîmes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/12/2015
Siret
81523186500016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, administration, exploitation de tous immeubles bâtis.
Autres Activités
Acquisition, administration, exploitation de tous immeubles bâtis.
Adresse
RTE NATIONALE 113
30310 , VERGEZE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ LES JARDINS DE LA SOURCE ZA DES C
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F20/007307
Date d'ajout
16/04/2020
Description
Jugement du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 09/04/2020 prononçant la conversion conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELARLU SPAGNOLO STEPHAN 285 rue Gilles Roberval Parc Kennedy Bâtiment C1-Cs 52030 30915 Nîmes
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/022712
Date d'ajout
03/12/2019
Description
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nîmes en date du 21/11/2019 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARLU SPAGNOLO STEPHAN 285 rue Gilles Roberval Parc Kennedy Bâtiment C1-Cs 52030 30915 Nîmes. . Date de cessation des paiements : 11/10/2019
Numéro d'observation
F19/012537
Date d'ajout
28/06/2019
Description
A compter du 22.04.2019 : Modification relative aux dirigeants : CARCASSES Stéphane Marc nom d'usage : CARCASSES Stéphane n'est plus gérant GENDRE Catherine Anne Alice nom d'usage : GENDRE Catherine devient gérant
Numéro d'observation
F19/012537
Date d'ajout
28/06/2019
Description
Modification relative aux associés : CARCASSES Stéphane Marc nom d'usage : CARCASSES Stéphane n'est plus Associé ULL Stéphane nom d'usage : ULL Stéphane n'est plus Associé GENDRE Catherine Anne Alice nom d'usage : GENDRE Catherine devient Associé ROCCARO Thierry nom d'usage : ROCCARO Thierry devient Associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).