Entreprise : REGARD DE FRANCE - SIREN 815 222 856
Identité
Dénomination
REGARD DE FRANCE
SIREN (siège)
815 222 856
Date d'immatriculation au RNE
24/12/2015
Date de fin de la personne morale
23/12/2114
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
30000 EUR
Adresse du siège
RUE JEAN BAPTISTE LEBAS 59910 BONDUES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D'ACTIVITES DU VERT BOIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BUTEZ CHRISTINE
Nom d'usage
SABINUS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SAGEXAUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Bondues
Dénomination
LEM MANAGEMENT
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Bondues
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/10/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
23/11/2015
Siret
81522285600016
Nom commercial
REGARD DE FRANCE
Code APE
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'exportation de produits français et l'importation de produits étrangers en France, toute action de promotion des produits fabriqués en France à l'étranger
Adresse
RUE parc d'Activités du Vert Bois, rue Jean Baptiste Lebas
59910 , Bondues - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D'ACTIVITES DU VERT BOIS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
04/10/2018
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 03/10/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
04/04/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE a prononcé, en date du 03/04/2018, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2018/319, date de cessation des paiements le 15/03/2018, et a désigné en tant que liquidateur : SELAS BERNARD ET NICOLAS SOINNE représentée par Maître Nicolas SOINNE 65 boulevard de la République 59100 ROUBAIX. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc .
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
10/01/2018
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 19-12-2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).