Entreprise : MENELAS HOLDING SAS - SIREN 815 202 494
Identité
(Entreprise radiée le 13/05/2019)
Dénomination
MENELAS HOLDING SAS
SIREN (siège)
815 202 494
Date d'immatriculation au RNE
10/12/2015
Date de fin de la personne morale
09/12/2114
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
59872675 EUR
Adresse du siège
38 RUE DU LOUVRE 75001 PARIS 1 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Vouin LAURENT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Sèvres
Nom, Prénom(s)
Smeltink BIANCA
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1972
Commune de résidence
Le Vésinet
Dénomination
KPMG S.A.
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Dénomination
SALUSTRO REYDEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/04/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/12/2015
Siret
81520249400028
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
38 RUE DU LOUVRE
75001 , PARIS 1 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/12/2015
Siret
81520249400010
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
36 RUE DU LOUVRE
75001 , PARIS 1 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2015B2582731
Date d'ajout
13/05/2019
Description
Radiation. Fusion Absorption par la société OPPCI SAVILLS IM EUROPEAN OUTLET FUND SPPICAV 91-93 boulevard Pasteur 75015 Paris 844 290 478 RCS Paris. le 19-04-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2015B2582717
Date d'ajout
19/06/2017
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 26-07-2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).