Entreprise : TECTEN ARCHITECTES - SIREN 815 145 537
Identité
(Entreprise radiée le 14/10/2020)
Dénomination
TECTEN ARCHITECTES
SIREN (siège)
815 145 537
Date d'immatriculation au RNE
16/02/2016
Fermeture de l'établissement - 81514553700016
- Date d'effet de la fermeture : 01/02/2016
Fermeture de l'établissement - 81514553700024
- Date d'effet de la fermeture : 01/03/2018
Fermeture de l'établissement - 81514553700032
- Date d'effet de la fermeture : 01/06/2020
Date de fin de la personne morale
15/02/2114
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
6000 EUR
Adresse du siège
41 RUE LOUIS BLANC 93310 LE PRE-SAINT-GERVAIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONIER VINCENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1988
Commune de résidence
Le Pré Saint-Gervais
Nom, Prénom(s)
CROSBY ANNA
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1977
Commune de résidence
Le Pré Saint-Gervais
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2015
Siret
81514553700016
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Architecture et urbanisme.
Adresse
2 RUE 2 rue du Docteur Potain
75019 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2015
Siret
81514553700024
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités d'architecture
Adresse
26 RUE HENRI MARTIN
93310 , LE PRE-SAINT-GERVAIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/2018
Siret
81514553700032
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités d'architecture
Adresse
41 RUE LOUIS BLANC
93310 , LE PRE-SAINT-GERVAIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
55043
Date d'ajout
14/10/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/07/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/10/2020
Description
Dissolution à compter du 01/06/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/06/2020, liquidateur : CROSBY Anna, siège de la liquidation : 41 Rue LOUIS BLANC 93310 Le Pré-Saint-Gervais, parution de la publicité légale : Affiches Parisiennes en date du 23/10/2020
Numéro d'observation
54320
Date d'ajout
12/10/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 01/06/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
23301
Date d'ajout
27/03/2018
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce. CROSBY ANNA
Numéro d'observation
2015B255764
Date d'ajout
16/02/2016
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Bobigny SOUS LE NUMERO 2016B01644
Numéro d'observation
26866
Date d'ajout
16/02/2016
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège date d'effet le 01/02/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).