Entreprise : COMONMARKET - SIREN 815 138 821
Identité
(Entreprise radiée le 12/03/2021)
Dénomination
COMONMARKET
SIREN (siège)
815 138 821
Date d'immatriculation au RNE
21/12/2015
Fermeture de l'établissement - 81513882100021
- Date d'effet de la fermeture : 22/02/2021
Fermeture de l'établissement - 81513882100013
- Date d'effet de la fermeture : 31/07/2018
Date de fin de la personne morale
20/12/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
RUE DES ENTREPRENEURS 59700 MARCQ-EN-BAROEUL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
12 A
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SABINUS CHRISTINE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Paris
Dénomination
FCH MANAGEMENT
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Lille
Dénomination
SAGEXAUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Bondues
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2015
Siret
81513882100013
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
377 RUE JULES GUESDE
59650 , VILLENEUVE D'ASCQ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES MIROIRS DU LAC
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/02/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
31/07/2018
Siret
81513882100021
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Tous conseils et prestations de services aux entreprises.
Adresse
RUE 12A rue des Entrepreneurs
59700 , Marcq en Baroeul - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
12 A
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
12/03/2021
Description
Radiation. Fusion Absorption par la SAS DCP, 12 A rue des Entrepreneurs, 430 146 290 RCS Lille Métropole le 14-12-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
21/12/2015
Description
Date de début d'activité dans le ressort : 01/12/2015.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).