Entreprise : LE CLOS DE LA BERRE - SIREN 815 084 546
Identité
Dénomination
LE CLOS DE LA BERRE
SIREN (siège)
815 084 546
Date d'immatriculation au RNE
08/12/2015
Dissolution
- Date de dissolution : 31/12/2020
Date de fin de la personne morale
07/12/2065
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Agricole
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Qualité
Actif agricole
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
28 QUAI DE LA BERRE 11360 CASCASTEL-DES-CORBIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PALOULINE BRIGITTE , MARIE , YVONNE , JOCELYNE
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Reynès
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/06/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/2016
Siret
81508454600010
Enseigne
LE CLOS DE CASCASTEL
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
L'exploitation de tous fonds de commerce de restaurant, bar, traiteur, vente à emporter, vente de confiseries, glaces, produits artisanaux, cadeaux souvenirs, arts de la table et épicerie fine
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Adresse
28 QUAI DE LA BERRE
11360 , CASCASTEL-DES-CORBIERES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6310
Date d'ajout
01/10/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2949
Date d'ajout
27/07/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 04/06/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/07/2020
Description
Dissolution à compter du 04/06/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 04/06/2020, liquidateur : PALOULINE Brigitte, Marie, Yvonne, Jocelyne, siège de la liquidation : 8 Rue Veinat 66400 Reynès, parution de la publicité légale : L'Echo du Languedoc en date du 26/06/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).