Entreprise : SAS THOMAS EDISON - SIREN 815 001 953
Identité
Dénomination
SAS THOMAS EDISON
SIREN (siège)
815 001 953
Date d'immatriculation au RNE
22/03/2021
Début d’activité
29/07/2024
Date de fin de la personne morale
21/03/2114
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, la création et la prise de participation dans toutes sociétés notamment immobilières l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers appartenant à la société, la gestion et valorisation de ses avoirs et de son patrimoine mobilier et immobilier
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
58 RUE DE MONCEAU 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Feurté THOMAS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1978
Commune de résidence
Nantes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/07/2024
Siret
81500195300034
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
58 RUE DE MONCEAU
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/07/2024
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/11/2015
Siret
81500195300026
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la création et la prise de participation dans toutes sociétés notamment immobilières l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers appartenant a la société, la gestion et valorisation de ses avoirs et de son patrimoine mobilier et immobilier
Adresse
91 RUE DE PORT LA BLANCHE
44300 , NANTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/11/2015
Siret
81500195300018
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
2 ALL LOUIS BONNIER
92130 , ISSY-LES-MOULINEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
19/09/2024
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL et du fonds principal à : 58 rue DE MONCEAU 75008 PARIS RCS PARIS LE 29-07-2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2024B331171
Date d'ajout
18/09/2024
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
26359
Date d'ajout
23/03/2021
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Nantes à compter du 01/02/2021 De : 2 ALL LOUI BONNIER 92130 ISSY LES MOULINEAUX A : 91 rue de Port la Blanche 44300 Nantes
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
22/03/2021
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).