Entreprise : ULYSSE PARK MANAGEMENT - SIREN 814 904 785
Identité
Dénomination
ULYSSE PARK MANAGEMENT
SIREN (siège)
814 904 785
Date d'immatriculation au RNE
26/11/2015
Début d’activité
11/12/2015
Date de fin de la personne morale
25/11/2114
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Espace de jeux pour enfants
Code APE
9321Z - Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
10 RUE DU COLISEE 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Courpron JANNICK
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1982
Commune de résidence
Cissac-Médoc
Établissements
Cet établissement a été fermé le 02/09/2022
Type d'établissement
Principal fermé
Date début d’activité
11/12/2015
Siret
81490478500023
Code APE
9321Z - Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Espace de jeux pour enfants
Adresse
26 A ALL JACQUES DUCLOS
24330 , BOULAZAC ISLE MANOIRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Boulazac
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
09/11/2015
Siret
81490478500015
Code APE
9321Z - Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
Adresse
9 RUE DU GENERAL DE GAULLE
33112 , SAINT-LAURENT-MEDOC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Siège
Siret
81490478500031
Adresse
10 RUE DU COLISEE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2021B1098915
Date d'ajout
23/11/2023
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 23/11/2023, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P202303181, date de cessation des paiements le 23/05/2022, et a désigné : juge commissaire M. David Richier liquidateur SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me Stéphane-Alexis Martin 4 rue Antoine Dubois 75006 Paris, , les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
944
Date d'ajout
03/02/2023
Description
Radiation du RCS Périgueux le 03/02/2023 avec effet au 02/09/2022
Numéro d'observation
21632
Date d'ajout
07/04/2021
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Paris à compter du 23/03/2021
Numéro d'observation
2021B109891
Date d'ajout
06/04/2021
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).