Entreprise : DISTRIBUTION MONTLOUIS - SIREN 814 883 104
Identité
Dénomination
DISTRIBUTION MONTLOUIS
SIREN (siège)
814 883 104
Date d'immatriculation au RNE
25/11/2015
Date de fin de la personne morale
24/11/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
ALL DES RALLUERES 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE COMMERCIAL DES COTEAUX
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HILMI FOUAD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/11/2016
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/02/2016
Siret
81488310400022
Code APE
4711B - Commerce d'alimentation générale
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La création, l'acquisition, l'exploitation, la prise en gérance libre de magasins vendant au détail tous articles d'alimentation générale, ainsi que les articles en vente dans les magasins populaires à rayons multiples
Adresse
ALL centre Commercial des Coteaux
37270 , Montlouis Sur Loire - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE COMMERCIAL DES COTEAUX
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/11/2015
Siret
81488310400014
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
287 AV DU GENERAL DE GAULLE
94000 , CRETEIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
16/10/2019
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 15/10/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
02/08/2018
Description
Par Ordonnance du Président du tribunal de commerce de TOURS en date du 02/07/2018 avec effet au 01/07/2018, Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître Nadine BREION, en qualité de liquidateur judiciaire, remplace le mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
29/11/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de TOURS a prononcé, en date du 29/11/2016, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2016J366, date de cessation des paiements le 01/09/2016, et a désigné liquidateur Maître Nadine BREION 26 rue Jules Favre CS 94312 37043 TOURS Cedex 1. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
15/04/2016
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).