Entreprise : AMG TECHNOLOGIES - SIREN 814 816 005
Identité
Dénomination
AMG TECHNOLOGIES
SIREN (siège)
814 816 005
Date d'immatriculation au RNE
10/02/2016
Date de fin de la personne morale
09/02/2114
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital minimum
100 EUR
Adresse du siège
ARTISANALE 27220 GROSSOEUVRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GARNIER JEAN-PIERRE , ANGEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
PINARD FLORENT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Paris
Dénomination
BEJARRY AUDIT ET EXPERTISE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/2016
Siret
81481600500023
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
ARTISANALE
27220 , GROSSOEUVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/11/2015
Siret
81481600500015
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L achat, la vente, l'étude, la conception et la fabrication, de tous matériels mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, électriques et électroniques, ces activités pouvant être exercées directement ou indirectement, et, notamment, par voie de création de nouveaux établissements, d'apport, de prise en location gérance, l'acquisition, la souscription, la détention, la gestion ou la cession sous toute forme de toutes valeurs mobilières, toutes prestations de services.
Adresse
39 AV 39 avenue d'Iéna
75116 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
53102
Date d'ajout
04/10/2018
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 01/07/2018 Régularisation du plan de cession de fonds de commerce prononcé le 22/02/2018 au profit de la MDI PROCESS
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
52535
Date d'ajout
30/08/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evreux en date du 30/08/2018 a prononcé la liquidation judiciaire, désigne liquidateur SCP Diesbecq Zolotarenko représentée par Me Zolotarenko 9 Rue Ducy 27000 Évreux
Numéro d'observation
51735
Date d'ajout
28/06/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evreux en date du 28/06/2018 arrête le plan de cession au profit de : la SAS FININCO
Numéro d'observation
48469
Date d'ajout
03/01/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evreux , prononce en date du 03/01/2018 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 29/12/2017 désigne Administrateur SELARL Ajassociés représentée par Me Yves Bourgoin 10 Rue Dupont de l'Eure 27000 Évreux Mandataire judiciaire SCP Diesbecq Zolotarenko représentée par Me Zolotarenko 9 Rue Ducy 27000 Évreux , , et ouvre une période d'observation expirant le 03/07/2018 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
2015B240745
Date d'ajout
12/02/2016
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE EVREUX SOUS LE NUMERO 16B00135
Numéro d'observation
31063
Date d'ajout
10/02/2016
Description
- L'activité est exercée dans l'attente de l'accomplissement des actes du plan de cession.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).