Entreprise : SOCIETE DE PRODUCTION DE NEMOURS "SOPRONEM" - SIREN 814 762 548
Identité
Dénomination
SOCIETE DE PRODUCTION DE NEMOURS "SOPRONEM"
SIREN (siège)
814 762 548
Date d'immatriculation au RNE
20/05/2016
Début d’activité
16/11/2015
Date de fin de la personne morale
19/05/2114
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
En France et à l'étranger, la production et la distribution de détergents liquides.
Code APE
2041Z - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
Capital social
200001 EUR
Adresse du siège
2 RUE DES ETANGS 77140 SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BENAZRA GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
AJPK GmbH
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
1120 VIENNE
Dénomination
SIRIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris 8e Arrondissement
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/11/2015
Siret
81476254800026
Code APE
2041Z - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
En France et à l'étranger, la production et la distribution de détergents liquides.
Adresse
2 RUE DES ETANGS
77140 , SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/05/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/11/2015
Siret
81476254800018
Code APE
2014Z - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Nature de l'établissement
Activité principale
Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Adresse
RUE DES ETATS UNIS
72540 , LOUE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18193
Date d'ajout
10/09/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun, prononce en date du 09/09/2024, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2024J00726, date de cessation des paiements le 31/08/2024 désigne Administrateur SELARL Aj Associes représentée par Maître Maxime Lebreton 5 Rue de Verdun 77000 Melun avec pour mission : outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, Mandataire judiciaire SELARL Mjc2a représentée par Maître Christophe Ancel 13 Rue Thiers 77000 Melun, et ouvre une période d'observation expirant le 10/03/2025 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).