Entreprise : CLUB DES AQUEDUCS - SIREN 814 624 490
Identité
Dénomination
CLUB DES AQUEDUCS
SIREN (siège)
814 624 490
Date d'immatriculation au RNE
12/11/2015
Début d’activité
07/11/2015
Date de fin de la personne morale
11/11/2114
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2016
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Gestion et exploitation d'un centre de sport, de loisirs, et de bien être offrant diverses prestations dans les domaines de la remise en forme, du sport, de la santé mais aussi dans les domaines éducatifs.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
110000 EUR
Adresse du siège
CHE DE LA CHARDONNIERE 69340 FRANCHEVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUILLON JEAN-MARC , BERTRAND , PAUL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Chaponost
Nom, Prénom(s)
ROCHARD PHILIPPE , JULIEN , FRANCIS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/11/2015
Siret
81462449000011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion et exploitation d'un centre de sport, de loisirs, et de bien être offrant diverses prestations dans les domaines de la remise en forme, du sport, de la santé mais aussi dans les domaines éducatifs.
Adresse
CHE DE LA CHARDONNIERE
69340 , FRANCHEVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F17/052047
Date d'ajout
28/11/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 28/11/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/052118
Date d'ajout
28/11/2017
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 28/11/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F17/020688
Date d'ajout
26/04/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 26/04/2017 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me Patrick-Paul DUBOIS ou Me Marie DUBOIS PEROTTI 32 RUE MOLIÈRE 69006 LYON. Date de cessation des paiements : 13/04/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).